ymddiriedolwyr THE YARLET TRUST
Rhif yr elusen: 528618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Betteley | Cadeirydd | 26 November 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Serena Goslett | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jenna Scobie | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Beech | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Cromwell Griffiths | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Jean Cartwright | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mark George Pickering | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Tomlinson | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Claire Jenkinson | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Lefroy | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.