ROBERT SCHOLEFIELD MILNER BEQUEST FOR GENERAL EDUCATIONAL PURPOSES

Rhif yr elusen: 528628
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Financial support for needy families to assist pupils' attendance at school visits, and other approved secular educational activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £183
Cyfanswm gwariant: £5,116

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MILNER BEQUEST (Enw gwaith)
  • THE MILNER BEQUEST (Enw gwaith)
  • ROBERT SCHOLEFIELD MILNER FOR GENERAL EDUCATIONAL PURPOSES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Gledhill Cadeirydd 01 July 2024
Dim ar gofnod
Adele Johnson Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Susan Coleman Ymddiriedolwr 01 July 2024
LEEK TOWN CENTRE YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: 43 diwrnod yn hwyr
THE HONOURABLE ANN JOLIFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Kate Nicholls Ymddiriedolwr 01 July 2024
THE HONOURABLE ANN JOLIFFE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Gareth Graham Ymddiriedolwr 20 September 2022
Dim ar gofnod
Mark Stuart Warrington Ymddiriedolwr 01 October 2019
Dim ar gofnod
CAROLINE QUINN Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
MICHAEL DWYER Ymddiriedolwr 26 May 2013
LEEK & DISTRICT SAMARITANS
Derbyniwyd: Ar amser
MS VICKI WOOLACROFT Ymddiriedolwr 03 April 2012
Dim ar gofnod
MARGARET ANN LOVATT Ymddiriedolwr
HAREGATE COMMUNITY CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.90k £3.92k £3.97k £3.42k £183
Cyfanswm gwariant £4.12k £0 £675 £835 £5.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 21 Awst 2024 203 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Mai 2022 116 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 ADAMS GROVE
LEEK
ST13 8NX
Ffôn:
01538372385
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael