ymddiriedolwyr ROBERT SCHOLEFIELD MILNER BEQUEST FOR GENERAL EDUCATIONAL PURPOSES
Rhif yr elusen: 528628
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET ANN LOVATT | Cadeirydd |
|
||||||
Gareth Graham | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Mark Stuart Warrington | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
CAROLINE QUINN | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
MICHAEL DWYER | Ymddiriedolwr | 26 May 2013 |
|
|||||
PENNY HALL | Ymddiriedolwr | 26 May 2013 |
|
|
||||
MS VICKI WOOLACROFT | Ymddiriedolwr | 03 April 2012 |
|
|
||||
RICHARD HEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.