ymddiriedolwyr PERKINS'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen Kenneth Roberts | Cadeirydd |
|
||||||||
Tom Genders | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||||
James Hibbard | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||||
Tereza Cullum | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||||
Katie Kavanagh | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||||
Susan Robinson | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||||
JOHN LANGLEY | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|
||||||
MICHAEL JOHN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
FREDERICK JOHN HISCOCKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.