THE JOHN LUCY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The trust manages its property which is situated in the parish of Hampton Lucy. From the net proceeds of income, the trust makes grants for the benefit of Hampton Lucy C of E Primary School, Hampton Lucy Parish Church and to promote the education of persons under the age of 25 who are, or whose parents are resident in the parish of Hampton Lucy, and who are in need of financial assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 18 Hydref 1963: Cofrestrwyd
- JOHN LUCY TRUST (Enw gwaith)
- LUCY EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON JANE HARRISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Linda Karen MacDermott | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Dr Tanya Potter | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Christopher Stafford Northcote-Green | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Mr Eddie Hoare | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.56k | £42.68k | £118.00k | £47.93k | £44.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.52k | £35.05k | £88.66k | £47.67k | £39.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.61k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 5TH DECEMBER 1997
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING HAMPTON LUCY JUNIOR SCHOOL OR OTHER SCHOOL IN THE AOB SPECIAL BENEFIT NOT PROVIDED BY THE LEA IN PROMOTING EDUCATION ALSO TO PERSONS UNDER THE AGE OF 25 WHO ARE OR PARENTS ARE RESIDENTS IN THE AOB , UPKEEP AND REPAIR OF THE PARISH CHURCH
Maes buddion
HAMPTON LUCY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jasmine Cottage
Church Street
Hampton Lucy
WARWICK
CV35 8BE
- Ffôn:
- 01789 840375
- E-bost:
- northcotegreen.chris@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window