ymddiriedolwyr EDUCATIONAL FOUNDATION OF WILLIAM SMALLWOOD
Rhif yr elusen: 528712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARC VENABLES | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|||||||
WENDY MILLS | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|||||||
KAY BLAKE | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||||
Rev KATIE CROSS | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||||
MICHAEL BOWE | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|||||||
JULIE SMITH | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||||
DAVID HENDERSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|||||||
KATHRYN CARGILL | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|||||||
MR ANDY MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.