ymddiriedolwyr COLESHILL GRAMMAR SCHOOL ENDOWMENT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD AYLESFORD | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Dave Humphreys | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||||||||
Peter Symonds | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||||||
Caroline Symonds | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|||||||||||
Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||||||||
Jeremy Currin | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|||||||||||
Christopher Page | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|||||||||||
Ben Henry | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||||||
Dr COLIN HAYFIELD | Ymddiriedolwr | 01 December 2009 |
|
|
||||||||||
KENELM EDWARD WINGFIELD DIGBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
SUSAN MARY WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Dr Andrew David Watkins | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.