RUGBY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The School's principal activity is the education and pastoral care of its pupils. The provision of a broad liberal Christian education at a boarding and day school at Rugby School for children from Rugby and neighbourhood and elsewhere, and by ancillary or incidental activities and other associated activities for the benefit of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£54,595,000
Roddion a chymynroddion | £863.00k | |
Weithgareddau elusennol | £43.64m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.80m | |
Buddsoddiadau | £6.17m | |
Arall | £113.00k |
Cyfanswm gwariant:
£59,377,000
Codi arian | £6.04m | |
Weithgareddau elusennol | £53.34m | |
Arall | £0 |
£7,225,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £241,974 o 2 gontract(au) llywodraeth a £4,650 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £6.04m | |
Gwariant elusennol | £53.34m |
Codi arian a Arall Gwariant | £6.04m | |
Gwariant elusennol | £53.34m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.44m |
Pobl

791 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 28 |
£70k i £80k | 16 |
£80k i £90k | 9 |
£90k i £100k | 6 |
£100k i £110k | 2 |
£120k i £130k | 1 |
£140k i £150k | 2 |
£150k i £200k | 3 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Patrick Bacon | Cadeirydd | 18 November 2020 |
|
|||||||
Jeremy Christopher Catterall Maddocks | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|||||||
Trevor John Strain | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|||||||
Flora Joyce McLean | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|||||||
George Henry Fraser Swan | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||||
Elizabeth Mary Marsden | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||
Christopher David Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||
Rohin Aggarwal | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||||
Caroline Thompson | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||||
The Reverend Canon Dr Mark Pryce | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Duncan Skailes | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||
General Tim Radford CB DSO OBE | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.94m | £41.03m | £45.12m | £50.74m | £54.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.68m | £41.96m | £46.18m | £53.16m | £59.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.92k | £52.38k | £90.18k | £205.48k | £241.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.25k | £4.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.06m | £907.00k | £2.06m | £841.00k | £863.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.11m | £873.00k | £1.76m | £2.99m | £3.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.38m | £32.76m | £36.64m | £40.80m | £43.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £251.00k | £188.00k | £1.38m | £258.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.59m | £5.18m | £5.96m | £6.35m | £6.17m | |
|
Incwm - Arall | £1.04m | £1.50m | £77.00k | £13.00k | £113.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £467.00k | £521.00k | £863.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.34m | £38.82m | £41.78m | £48.41m | £53.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.34m | £3.14m | £4.40m | £4.75m | £6.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £355.00k | £386.00k | £315.00k | £332.00k | £335.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £681.00k | £705.00k | £686.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.83m | £1.90m | £2.04m | £2.15m | £2.89m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £56.40m | £56.12m | £59.17m | £63.07m | £74.26m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £156.88m | £171.79m | £174.39m | £161.78m | £168.67m | |
|
Cyfanswm asedau | £12.78m | £14.10m | £51.37m | £47.14m | £38.25m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.55m | -£1.35m | -£303.00k | -£113.00k | £384.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.72m | £12.98m | £49.06m | £48.53m | £55.22m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 11 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 28 Mai 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Mai 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
STATUTES DATED 21 JULY 2010 MADE IN ACCORDANCE WITH THE PUBLIC SCHOOLS ACT 1868
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A BROAD LIBERAL CHRISTIAN EDUCATION AT A BOARDING AND DAY SCHOOL AT RUGBY ("RUGBY SCHOOL") FOR CHILDREN FROM RUGBY AND NEIGHBOURHOOD AND ELSEWHERE, AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ALEXANDER ROBERT RONALD PRIZE FUND
- ALLEN FUND
- BAINES PRIZE FUND
- BARTON
- BENN FUND
- BIBLE PRIZE
- BLOXAM LIBRARY FUND
- BOWEN PRIZE FUND
- BRADLEY PRIZE FUND
- BROCK FUND
- BURN ART MUSEUM FUND
- BURN LIBRARY FUND
- BUXTON PRIZE FUND
- CALROW FUND
- CHARLES EVANS MEMORIAL FUND
- CHARLES FRANCIS MAISTER BAINES EXHIBITION
- CORDERY PRIZE FUND
- DERBY FUND
- DEWAR TRAVELLING SCHOLARSHIPS
- DRAPER PRIZE FUND
- DUMERGUE PRIZE FUND
- DYCE NICOL PRIZE FUND
- EXHIBITIONS AUGMENTATION
- F C O TWIST PRIZE
- FOUNDERS' FUND
- FRANK AND NORMAN PARRY MEMORIAL FUND
- GAIR FUND
- GEOFFREY HUGHES PRIZE FUND
- GUEDALLA PRIZE FUND
- HODGSON LIBRARY FUND
- HODGSON PRIZE FUND
- HOYLE FUND
- HUNTER MEDALLION FUND
- HURLO PRIZE FUND
- HUTCHINSON FUND
- JAMES PRIZE
- JEX-BLAKE EXHIBITION
- JEX-BLAKE PRIZE FUND
- JOHN MONRO GIBSON MEMORIAL PRIZE FUND
- JUBBER FUND
- JUDGE FUND
- LAKE FUND
- LAWRENCE BEQUEST
- LEES-KNOWLES EXHIBITION
- LEWIS FUND
- LITTLEBOY FUND
- MATHEMATICAL PRIZE
- MEMORIAL CHAPEL FUND
- MEMORIAL SERMON
- MILLS-BAKER PRIZE
- MITCHELL FUND
- MYNORS FUND
- OLD HALL FUND
- PADDISON PRIZE FUND
- PAYEN-PAYNE PRIZE FUND
- PERCIVAL FUND
- PETER MAYO MEMORIAL TRUST
- PETER WALKER TRUST FUND
- PETER WALKER TRUST FUND
- QUEEN VICTORIA MEMORIAL FUND
- RALPH EVERS FUND
- ROBERT MYNORS
- ROBINSON PRIZE FUND
- RUGBY SCHOOL BURSARY FUND
- RUGBY SCHOOL CHAPEL FUND
- RUGBY SCHOOL COLLECTIONS FUND
- RUGBY SCHOOL COMMON INVESTMENT FUND
- RUGBY SCHOOL CONYBEARE FUND
- RUGBY SCHOOL LEAVING EXHIBITION FUND
- RUGBY SCHOOL PRIZE FUND
- RUGBY SCHOOL SCHOLARSHIP FUND
- SCHOLARSHIPS AUGMENTATION
- SCHOOL CHAPEL
- SELOUS FUND
- SHARP FUND
- STOVIN EXHIBITION
- STOVIN FOUNDATION
- TAIT
- TAIT FUND
- THEOBALD FUND
- THOMAS SPROAT
- TOM HUGHES
- TYSOR PRIZE FUND
- VAUGHAN PRIZE FUND
- VEEQUERAY PRIZE FUND
- WADDINGTON EXHIBITIONS
- WAKE FUND
- WALROND FUND
- WHEATCROFT FUND
- WILLIAMS FUND
- WRIGLEY PRIZE FUND
- WYLEY FUND
- 04 Gorffennaf 2017 : Asset transfer out
- 22 Ionawr 1971 : Cofrestrwyd
- 04 Gorffennaf 2017 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rugby School Bursary
10 Little Church Street
Rugby
CV21 3AW
- Ffôn:
- 01788556260
- E-bost:
- bursary@rugbyschool.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.