ymddiriedolwyr ASHORNE HILL MANAGEMENT COLLEGE
Rhif yr elusen: 528784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Williams | Cadeirydd | 06 October 2020 |
|
|
||||
Caroline Barber | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Peram Dhillon | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Edmund Jonathan West | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Mandy Jennings | Ymddiriedolwr | 09 March 2021 |
|
|
||||
Amanda Chick | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Stephen Isherwood | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.