WYNN'S FOUNDATION

Rhif yr elusen: 528828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides bibles to children moving from junior to senior school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £3,072
Cyfanswm gwariant: £2,706

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mawrth 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PENN WYNN FOUNDATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joshua Blunt Ymddiriedolwr 30 September 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PENN FIELDS, WOLVERHAMPTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE PENN, ST BARTHOLOMEW AND ST PHILIP CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Welton Ymddiriedolwr 14 November 2023
THE PENN, ST BARTHOLOMEW AND ST PHILIP CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Val Plant Ymddiriedolwr 07 November 2023
THE PENN, ST BARTHOLOMEW AND ST PHILIP CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Russell Martin Stokes Ymddiriedolwr 09 May 2023
Dim ar gofnod
Rachael Kilmister Ymddiriedolwr 07 May 2019
THE PENN, ST BARTHOLOMEW AND ST PHILIP CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Andrea Beech Ymddiriedolwr 27 January 2014
THE PENN, ST BARTHOLOMEW AND ST PHILIP CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JONATHAN ROBERT NORDEN Ymddiriedolwr
THE PENN, ST BARTHOLOMEW AND ST PHILIP CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.58k £2.32k £2.37k £1.84k £3.07k
Cyfanswm gwariant £10.79k £0 £0 £2.40k £2.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 20 Awst 2024 21 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 16 Awst 2022 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 17 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 13 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Attwell Park
Merry Hill
WOLVERHAMPTON
WV3 7NS
Ffôn:
01902564484
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael