THE MARY BRIDGEMAN EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 528831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Educational Foundation. Subject to payment of the expenses aforesaid the trustees shall apply the income of the Educational Foundation in advancing the education (including social and physical training) of persons under the age of 25 years who are resident or who have a parent or parents resident in the area of benefit and who in the opinion of the Trustees are in need of financial assistance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £1,706
Cyfanswm gwariant: £1,808

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Solihull

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Fiona Harrison-Smith Cadeirydd 15 November 2023
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Gloria Smith Ymddiriedolwr 06 November 2024
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
George Edward Richards Ymddiriedolwr 15 November 2023
CASTLE BROMWICH HALL AND GARDENS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony Teale Ymddiriedolwr 15 November 2023
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN BATES Ymddiriedolwr 14 May 2022
THE PHILIP BATES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CASTLE BROMWICH
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Stephanie Ward Ymddiriedolwr 02 November 2019
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
COUNCILLOR PAULINE SYLVIA ALLEN Ymddiriedolwr 16 November 2011
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE EARL OF BRADFORD RICHARD THOMAS ORLANDO BRIDGEMAN Ymddiriedolwr
THE UNITED NON-ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN NON-ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY BRIDGEMAN ECCLESIASTICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £750 £1.64k £1.84k £1.93k £1.71k
Cyfanswm gwariant £1.55k £0 £1.73k £2.98k £1.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 21 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 06 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Dame Mary Bridgeman Charity Trust
St Mary & St Margaret Church
Chester Road
Castle Bromwich
BIRMINGHAM
B36 9DE
Ffôn:
01217471270
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael