ymddiriedolwyr SOOTHERN AND CRANER EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA JANE LUNN | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Christine Mary Dunkley | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Nagra | Ymddiriedolwr | 04 September 2022 |
|
|
||||||
Jaswant Birdi | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||
Christine Thomas | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||
Penelope Halpin | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|||||||
Councillor Catherine Elizabeth Miks | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
||||||
COUNCILLOR FAYE ABBOTT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.