ymddiriedolwyr ALDRIDGE COOPER AND JORDAN'S ENDOWED SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP JOHN YOUNG | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Rachel Mary Ruane | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Joanne Louise Yarnall | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
Katie Ward | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Rev Patrick Stephen Doel | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|||||
JANE ANN MARSTON | Ymddiriedolwr | 09 May 2011 |
|
|
||||
IAN PETER HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS LENG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.