ymddiriedolwyr IKON GALLERY LIMITED
Rhif yr elusen: 528892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Broklehurst | Cadeirydd | 25 April 2022 |
|
|
||||
Samuel Jones | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Sandeep Shambi | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
James Leo | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Councillor Jayne Francis | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|||||
Liam Smyth | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
RACHEL CHIU | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|||||
Harminder Randhawa | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Nick Smith | Ymddiriedolwr | 06 March 2018 |
|
|
||||
JOHN CLAUGHTON | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.