Hanes ariannol THE HENRY BARBER TRUST
Rhif yr elusen: 528917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70m | £2.01m | £1.95m | £2.16m | £3.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28m | £1.82m | £2.02m | £2.34m | £2.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £241.80k | £5.80k | £43.80k | £50.20k | £974.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.64k | £16.44k | £0 | £3.58k | £7.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.45m | £1.99m | £1.91m | £2.11m | £2.47m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.90k | £5.00k | £0 | £50.20k | £224.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.93m | £1.61m | £1.44m | £2.09m | £2.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £347.80k | £209.67k | £576.57k | £246.22k | £129.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.32k | £25.58k | £26.35k | £31.47k | £30.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.56m | £1.46m | £1.34m | £1.69m | £1.72m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £347.80k | £209.67k | £576.57k | £246.22k | £129.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.