Dogfen lywodraethu YARDLEY EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME 27 JANUARY 1910 AS VARIED BY SCHEMES OF 19 FEBRUARY 1914, 10 NOVEMBER 1925 AND 10 JANUARY 1936 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 JANUARY 2011. REGISTRATION DATE UNKNOWN FROM FILE RECORDS. DEFAULT DATE 01/01/61 RECORDED AS DATE OF REGISTRATION.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF EXHIBITIONS FOR BOYS AND GIRLS FOR THE PURPOSES OF HIGHER EDUCATION OF OTHERWISE FOR THEIR ADVANCEMENT IN LIFE AS THE GOVERNORS THINK FIT. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSES 20 AND 21 OF 1936 SCHEME).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ANCIENT PARISH OF YARDLEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.