Hanes ariannol THE BIRMINGHAM BOTANICAL AND HORTICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 528981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £1.60m | £1.57m | £1.70m | £2.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.50m | £1.43m | £1.74m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.52k | £42.60k | £21.10k | £9.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £236.82k | £180.26k | £904.22k | £113.41k | £730.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £610.70k | £628.55k | £212.64k | £753.55k | £797.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £836.95k | £787.96k | £450.49k | £831.08k | £941.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £663 | £1.09k | £206 | £104 | £5.03k | |
|
Incwm - Arall | £7.80k | £6.45k | £6.00k | £500 | £16.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £196.94k | £81.30k | £505.36k | £0 | £14.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £898.14k | £1.06m | £1.17m | £1.05m | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £628.47k | £443.99k | £258.70k | £688.04k | £577.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.58k | £64.41k | £32.33k | £53.85k | £76.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.