Dogfen lywodraethu ERMYSTED'S GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 529109

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 19TH AUGUST 1871 AS VARIED BY SCHEMES DATED 21ST APRIL 1885, 15TH JUNE 1909, 13TH MARCH 1917 AND ARTICLES OF GOVERNMENT DATED 19TH JULY 1956.
Gwrthrychau elusennol
A DAY SCHOOL FOR BOYS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.