Hanes ariannol THE SCHOOL AND ENDOWMENTS OF REVEREND ROBERT MOORE AND REVEREND ROBERT HITCH

Rhif yr elusen: 529178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26 £16 £10 £33 £101
Cyfanswm gwariant £307 £35 £253 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A