ymddiriedolwyr The Rawdon Schools Trust: The John Emmott and Francis Layton Endowments
Rhif yr elusen: 529197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Smith | Cadeirydd | 06 June 2022 |
|
|
||||
Rev Rachel Ford | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Eleanor Thomson | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
David James Fearnley | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Louise Waddington | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Samuel | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Colin Smith | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.