Dogfen lywodraethu DANIEL GASKELL FOUNDATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 07/11/1986 AS AMENDED ON 20/02/2013 AS AMENDED ON 02/10/2013 AS AMENDED ON 25/02/2015 as amended on 24 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
(1) IN PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR ANY SCHOOL IN THE AREA OF BENEFIT OR SUBSTANTIALLY SERVING THE SAME. (2) IN PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING PHYSICAL AND SOCIAL TRAINING, OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS, WHO ARE OR WHO HAVE A PARENT RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 22 OF SCHEME).
Maes buddion
URBAN DISTRICT OF HORBURY
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.