MIRFIELD EDUCATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity makes grants to advance, either generally or individually, the education (including social and physical training) of persons under the age of 25 who are resident, or who have a parent or parents resident, in the area of the former Urban District of Mirfield. The trustees meet in February, May and October each year to consider written applications received by the clerk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Kirklees
Llywodraethu
- 30 Medi 1961: Cofrestrwyd
- MIRFIELD EDUCATION CHARITY (Enw gwaith)
- MIRFIELD GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Frances Stevens | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
DEREK GRAHAM CROSS | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Graham Michael Nind | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE SYKES | Ymddiriedolwr | 28 August 2012 |
|
|
||||
COUNCILLOR VIVIEN LEES - HAMILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER OLDFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN MARTYN BOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD ALAN SPEIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.36k | £56.32k | £56.29k | £63.48k | £66.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.95k | £49.40k | £59.72k | £58.10k | £65.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 17 FEBRUARY 1977 AND SCHEME OF 23 JANUARY 1978.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT, OR WHO HAVE A PARENT OR PARENTS RESIDENT, IN THE AREA OF THE FORMER URBAN DISTRICT OF MIRFIELD.
Maes buddion
THE FORMER URBAN DISTRICT OF MIRFIELD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Rectory View
Thornhill
DEWSBURY
WF12 0NN
- Ffôn:
- 01924456780
- E-bost:
- parkinson922@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window