ymddiriedolwyr WILLIAM BROOKE'S EXHIBITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tim Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Professor Mark Andrew Pike | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Gareth Mervyn Stent | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
DAVID BARTON | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Carol Blackham | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Janet Phillips | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
Caroline Garnett | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||
MARTIN OLDKNOW | Ymddiriedolwr | 28 November 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.