PRIOR PURSGLOVE COLLEGE
Rhif yr elusen: 529507
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
Dim gwybodaeth ar gael
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 01 Ionawr 1961: Cofrestrwyd
- 08 Tachwedd 1993: Tynnwyd (WEDI'I HEITHRIO)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
- GUISBOROUGH GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dim gwybodaeth ariannol wedi'i darparu am y 5 cyfnod ariannol diwethaf
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Nid oes unrhyw wybodaeth am gyfrifon a datganiadau blynyddol ar gyfer yr elusen hon a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 24 JUNE 1885 AS AMENDED BY SCHEMES OF 27 APRIL 1910, 6 MARCH 1912, 17 NOVEMBER 1933 AND ARTICLES OF GOVERNMENT SEALED 14 JULY 1971.
Gwrthrychau elusennol
A DAY OR BOARDING SCHOOL FOR BOYS TO BE MAINTAINED IN OR NEAR THE URBAN DISTRICT OF GUISBOROUGH AND TO BE CONDUCTED AS A SECONDARY SCHOOL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
URBAN DISTRICT OF GUISBOROUGH
Elusennau cysylltiedig
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 8 JULY 1961
Gwrthrychau elusennol
AN EDUCATIONAL AND RECREATIONAL CENTRE FOR THE BENEFIT OF THE PUPILS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 01 Ionawr 1961 : Cofrestrwyd
- 08 Tachwedd 1993 : Tynnwyd
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.