Ymddiriedolwyr CUNDALL MANOR LIMITED
Rhif yr elusen: 529540

Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE LYNCH | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Christopher Thomas Pollitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Richard Anthony Little | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Martin William Thomas Hunt | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Claire Burrows | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Philip Mindenhall | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Sadler | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Ann Wheatcroft | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Rachel Powell | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
||||
David Willis | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
SIMON JAMES KAYLL | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.