Hanes ariannol FLAXBY FREE SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 529567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.20k £2.92k £3.13k £3.51k £3.55k
Cyfanswm gwariant £2.56k £2.89k £1.61k £3.07k £1.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A