MALTON SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is to provide such benefits, of any kind not normally provided by the Local Education Authority, for Malton School, Malton, as agreed between the Charity's Governors and the Governors of the School, after consultation with the Local Authority. The income from the Endowment is available to be used in accordance with Clauses 15 and 16 of the Constitution.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1972: Cofrestrwyd
- MALTON SCHOOL ENDOWMENT (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN LEONARD PATTEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lauren Storm Bollons | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||
Susan Anne Hawes | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Patricia Ann Spencer | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Rebecca Elaine Wilkin | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Tamsin Smurthwaite | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Dr Danielle Hargreaves | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
JOAN LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
|
||||
RODERICK ANSON | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
SUZANNE IRIS EVERETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CANON JOHN CHARLES MANCHESTER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.10k | £7.71k | £9.36k | £7.62k | £7.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.20k | £8.91k | £6.29k | £8.84k | £8.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 18 APRIL 1972 AND SCHEME OF 8 FEBRUARY 1979 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
1. NOT MORE THAN ONE-HALF OF THE YEARLY INCOME TO BE USED IN THE PROVISION OF SPECIAL BENEFITS, OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY, FOR MALTON SCHOOL, MALTON. 2. THE RESIDUE TO BE APPLIED IN AWARDING EXHIBITIONS AND FINANCIAL ASSISTANCE ETC. TO BENEFICIARIES. FOR FURTHER DETAILS SEE SCHEME OF 18 APRIL 1972.
Maes buddion
CATCHEMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hardcastle France
30 Yorkersgate
MALTON
YO17 7AW
- Ffôn:
- 01653692107
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window