ymddiriedolwyr THE AMOTHERBY EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES ALFRED ALLENBY | Cadeirydd | 22 September 1986 |
|
|
||||
STEPHEN MORTIMER | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
CLARE MARGARET SWIFT | Ymddiriedolwr | 11 October 2010 |
|
|
||||
BARBARA MARIAN BORRETT | Ymddiriedolwr | 15 June 2000 |
|
|
||||
MARTYN GORDON DOUTHWAITE | Ymddiriedolwr | 25 September 1997 |
|
|
||||
HILARY ANN WOODALL | Ymddiriedolwr | 16 September 1993 |
|
|
||||
JOHN CHARLES LUND | Ymddiriedolwr | 10 May 1983 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.