SCARBOROUGH UNITED SCHOLARSHIPS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 529678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scarborough United Scholarships Foundation: The purpose of the foundation is to provide financial assistance to promote the education of persons under the age of 25. John Kendall Trust: The Trust can assist children under the age of 18 years who is in need and cannot be helped by a parent or guardian. Grants can be given to any home, society or institution which provides similar assistance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £18,326
Cyfanswm gwariant: £12,850

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Chwefror 2005: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 12 Medi 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Marion Anne Morley Ymddiriedolwr 08 June 2018
THE SCARBOROUGH AMICABLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
COUNCILLOR JANET JEFFERSON Ymddiriedolwr 04 November 2016
Dim ar gofnod
DAVID JEFFELS Ymddiriedolwr 04 November 2016
Dim ar gofnod
DAVID SUTCLIFFE Ymddiriedolwr 04 November 2016
THE SCARBOROUGH AMICABLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
DAVE EVANS Ymddiriedolwr 04 November 2016
THE SCARBOROUGH AMICABLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
TRISH KINSELLA Ymddiriedolwr 04 November 2016
SCARBOROUGH UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
MARIANNE HARVEY Ymddiriedolwr 04 November 2016
Dim ar gofnod
Roberta Swiers Ymddiriedolwr 09 October 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.05k £8.79k £12.97k £10.21k £18.33k
Cyfanswm gwariant £8.32k £5.33k £6.69k £1.08k £12.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £5 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Hydref 2024 265 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 11 NOVEMBER 1941 AS AMENDED BY SCHEMES OF 19 MAY 1981 AND 8 AUGUST 1988
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, CLOTHE AND EDUCATE FRIENDLESS BOYS AND GIRLS UNDER THE AGE OF 18 YEARS WHO ARE IN NEED OF ASSISTANCE AND SUPPORT OF SIMILAR ORGANISATIONS.
Maes buddion
SCARBOROUGH
Hanes cofrestru
  • 21 Chwefror 2005 : Asset transfer out
  • 12 Medi 1988 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11A LIGHTFOOTS CLOSE
SCARBOROUGH
YO12 5NR
Ffôn:
01723375908
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael