Dogfen lywodraethu THE YORKSHIRE LADIES' COUNCIL OF EDUCATION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 529714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 3RD DECEMBER 1904 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 30TH MAY 1907, 22ND FEBRUARY 1955 AND 3 MARCH 2008 as amended on 14 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF GIRLS AND WOMEN OF ALL CLASSES WITHIN THE COUNTY AND ELSEWHERE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE COUNTY OF YORK AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.