Hanes ariannol CHARITIES IN CONNECTION WITH NEWLAND CHURCH OF ENGLAND SCHOOL
Rhif yr elusen: 529773
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.44k | £20.01k | £22.02k | £24.36k | £15.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.37k | £19.09k | £16.27k | £23.53k | £19.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.