THE PHILIP RECKITT EDUCATIONAL TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary activity of the charity is the provision of grants to individuals and groups of individuals towards the costs of travel, residence and attendances at conferences, lectures and educational courses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
- Norfolk
Llywodraethu
- 19 Hydref 1970: Cofrestrwyd
- SIR PHILIP RECKITT EDUCATIONAL TRUST (Enw gwaith)
- SPRET (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Michael Jones | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||||||||
Jane Margaret Warwick | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||||||||
Jeremy Neil Allison | Ymddiriedolwr | 27 August 2021 |
|
|
||||||||||
ROBERT ALAN WALPOLE | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||||||||
GLYNIS WITHAM | Ymddiriedolwr | 10 June 2009 |
|
|
||||||||||
Philip James Harrison Holt FCA FCIE | Ymddiriedolwr | 09 May 2006 |
|
|
||||||||||
JOHN RICHARD LANE LLB AKC | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.51k | £32.46k | £35.98k | £30.96k | £33.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.08k | £25.26k | £28.25k | £57.41k | £60.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Tachwedd 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND NOVEMBER 1944 AS MODIFIED BY SUPPLEMENTARY DEED DATED 21ST JULY 1949 AND BY HIGH COURT ORDER DATED 20TH APRIL 1970.
Gwrthrychau elusennol
EDUCATING AND ASSISTING IN THE EDUCATION OF ANY PERSONS FOR THE TIME BEING RESIDENT IN THE GEOGRAPHICAL AREA OF THE EAST RIDING OF THE COUNTY OF YORK (INCLUDING THE CITY AND COUNTY OF KINGSTON UPON HULL) OR IN THE GEOGRAPHICAL COUNTY OF NORFOLK (INCLUDING THE CITY AND COUNT OF NORWICH) IN THE LANGUAGES, BUSINESS METHODS, SOCIAL SERVICES AND CUSTOMS OF ANY COUNTRY OR COUNTRIES IN ANY PART OF THE WORLD OR IN ANY OTHER SUBJECT OR SUBJECTS OF STUDY.
Maes buddion
SEE OBJECT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rollits Llp
Forsyth House
Alpha Court
Monks Cross Drive
Huntington
YORK
- Ffôn:
- 01904 688506
- E-bost:
- john.lane@rollits.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window