ymddiriedolwyr CHRISTOPHER EDEN EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Gilbert | Cadeirydd | 16 January 2019 |
|
|
||||
Jill Howitt | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Richard Vickers | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
WENDY CROSS | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
JUDITH MARION DICKINSON | Ymddiriedolwr | 12 March 1999 |
|
|||||
JANET DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.