ymddiriedolwyr ALDERMAN FERRIES CHARITY (HULL UNITED CHARITIES)
Rhif yr elusen: 529821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (191 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M CRAUGHAN | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Leonard Stephen Deas | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|||||||||||
Neil Moor | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|||||||||||
Abhimanyu Singh Ranawat | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||||||||
Linda Chambers | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||||||||
Mark Morgan | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|||||||||||
Christopher Waterhouse | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||||||||
ZELDA ANN TOWLER JP | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|||||||||||
DAVID MORGAN | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|||||||||||
John Stanley Broughton | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MR A CHAIKIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.