THE DICKINSON SCHOLARSHIP FUND ICW UNIVERSITY OF MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants to eligible individuals to fund learning opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 20 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Smith | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Hazel McKay | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Karen Winterbottom | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Belinda Nethercott | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Deborah Aitken | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
DR AJIT KUMAR MAHAVEER | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR SIMON CARLEY | Ymddiriedolwr | 05 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.08k | £13.72k | £13.65k | £21.53k | £17.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.56k | £0 | £0 | £16.20k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 9TH NOVEMBER 1920 AS VARIED BY SCHEME DATED 19TH FEBRUARY 1958
Gwrthrychau elusennol
(1) THE AWARD FROM TIME TO TIME OF A TRAVELLING RESEARCH SCHOLARSHIP IN MEDICINE TO GRADUATES OF ANY UNIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM WHO HAVE DONE THEIR CLINICAL TRAINNING AS STUDENTS OF THE MANCHESTER ROYAL INFIRMARY. (2) THE AWARD OF AN ANNUAL PRIZE IN ANATOMY TO STUDENTS WHO ARE STUDYING FOR THEIR DEGREE AT THE UNIVERSITY OF MANCHESTER AND IN THE UNITED MANCHESTER HOSPITALS. (3) THE AWARD OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES OR GRANTS OF SUCH VALUE AS THE TRUSTEES THINK FIT TO GRADUATES OF ANY UNIVERSITY IN THE UNITED KINGDOM WHO HAVE DONE THEIR CLINICAL TRAINING AS STUDENTS OF THE MANCHESTER ROYAL INFIRMARY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dept of Postgrad Medical Education
Postgraduate Centre
Manchester Royal Infirmary
Oxford Road
Manchester
M13 9WL
- Ffôn:
- 0161 276 8012
- E-bost:
- PGME.SAndW@mft.nhs.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window