DRONFIELD HENRY FANSHAWE SCHOOL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
None
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 22 Mai 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 507456 THE LATE JANMEJOY MITRA FUND
- 15 Medi 1966: Cofrestrwyd
- HENRY FANSHAWE FOUNDATION (Enw gwaith)
- DRONFIELD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Welton | Cadeirydd | 23 July 2015 |
|
|
||||
Karim Sorefan | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
William Jones | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Pamela Jones | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Richard Spooner | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Beverley Kenyon | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Terence Ernest Rogers | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Philip Kenneth Reaney | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Jeremy Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Mark Foster | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
|||||
Alex Dale | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.87k | £8.32k | £10.95k | £11.34k | £10.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.74k | £13.56k | £15.74k | £1.46k | £22.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 17 MAY 1888 AS ALTERED BY SCHEME DATED 8 SEPTEMBER 1909 AND ARTICLES AND GOVERNMENT DATED 28 AUGUST 1950,AND RESOLUTIONS PASSED 8 MAY 2007 AND 20 MAY 2014 as amended on 03 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN A DAY OR BOARDING SCHOOL FOR BOYS AND A DAY SCHOOL FOR GIRLS IN OR NEAR THE URBAN DISTRICT OF DRONFIELD.
Maes buddion
DRONFIELD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
63 Longcroft Road
Dronfield Woodhouse
DRONFIELD
Derbyshire
S18 8XU
- Ffôn:
- 07791114459
- E-bost:
- dhfsfoundation@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window