THE BIBA NORTH WEST AREA PRIZE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of prizes for candidates sitting examinations of the Chartered Insurance Institute within the area administered by the British Insurance Brokers Association, Greater Manchester & West Pennine Region. Such prizes to be awarded to the candidates attaining the most meritorious record in completing the said examinations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Blackburn With Darwen
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Oldham
- Rochdale
- Swydd Gaerhirfryn
- Warrington
Llywodraethu
- 09 Mai 1974: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 21 Mehefin 2015: Re-registered
- THE CORPORATION OF INSURANCE BROKERS (NORTH WEST AREA) PRIZE SCHEME (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Carlon | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
||||
Victoria Evans | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
||||
Natasha Miotk | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50k | £0 | £0 | £0 | £350 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Tachwedd 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Tachwedd 2022 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Tachwedd 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 06 MAR 1974 AS AMENDED ON 10 NOV 2015
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF THE PRIZE FUND ARE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE FIELD OF INSURANCE BROKING FOR BOTH YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN GREATER MANCHESTER AND WEST PENNINE REGION BY THE PROVISION OF GRANTS, BURSARIES OR OTHER FINANCIAL AWARDS AS THE TRUSTEES SHALL DEEM APPROPRIATE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Sunningdale Drive
SALFORD
M6 7PH
- Ffôn:
- 01616872112
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window