ymddiriedolwyr HULME TRUST ESTATES (EDUCATIONAL)
Rhif yr elusen: 532297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS ANDREW HOYLE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Suzanne Gauge | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||||
Sarah Newman | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||||
nigel wightman | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||||
IAN RANKIN | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
|
||||||
Philip Parker | Ymddiriedolwr | 07 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.