Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED ICW WOLVERHAMPTON GIRLS HIGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 532338
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1060 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £238 £149 £403 £153 £155
Cyfanswm gwariant £750 £400 £500 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A