Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau THE CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 211409-2
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEMES OF 29 JULY 1881, 19 DECEMBER 1905, 9 SEPTEMBER 1910 AND 20 MARCH 1962
Gwrthrychau elusennol
HALF INCOME APPLIED IN AUGMENTATION OF "THE CHURCH LANDS"; THE OTHER HALF APPLIED IN AUGMENTATION OF "SIR RICHARD COXE'S CHARITY". FUNDS TRANSFERRED TO THE CHURCH LANDS: COMMNRS' SCHEME OF 08/05/1986
Maes buddion
PARISHES OF ST. PETER ST. ALBANS AND ST. PAUL ST. ALBANS
Hanes cofrestru
- 21 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- 26 Mehefin 1993: Tynnwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.