Hanes ariannol CENTRE 63 KIRKBY
Rhif yr elusen: 700064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £474.91k | £582.05k | £571.19k | £428.59k | £461.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £513.79k | £625.80k | £545.30k | £436.13k | £446.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £84.33k | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £60.00k | £101.07k | £44.70k | £66.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £17.31k | £18.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £3.98k | £18.02k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £560.76k | £534.58k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £625.80k | £540.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £4.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.