Hanes ariannol COVENTRY WEST INDIAN COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 700106
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £21.08k £16.68k £27.82k £3.09k £1.43k
Cyfanswm gwariant £13.71k £27.36k £19.83k £12.17k £600
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A