Ymddiriedolwyr WIRRELDERLY
Rhif yr elusen: 700121
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawson Stebbings | Cadeirydd | 26 May 2022 |
|
|
||||
Graham Rourke | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Aled Butterfield Cadwallader | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Dr Olusola Faluyi | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Barbara Patricia Robinson | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Michael Arthur Paddock | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Stephen Sean Kirkby | Ymddiriedolwr | 29 March 2018 |
|
|
||||
Suzanne Jenkin | Ymddiriedolwr | 08 January 2015 |
|
|
||||
Mark John Duckworth | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.