Hanes ariannol BIRMINGHAM CRISIS CENTRE
Rhif yr elusen: 700138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £852.93k | £828.85k | £929.02k | £851.96k | £876.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £685.35k | £815.71k | £829.68k | £845.12k | £904.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £287.00k | £285.08k | £317.12k | £334.38k | £399.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.99k | N/A | £19.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £126.39k | £99.53k | £87.68k | £84.51k | £52.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.27k | £713.51k | £764.84k | £756.60k | £808.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.27k | £15.82k | £12.08k | £10.85k | £15.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £681.75k | £812.16k | £826.40k | £841.30k | £899.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.59k | £3.55k | £3.29k | £3.82k | £4.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £13.75k | £14.00k | £19.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £3.29k | £3.82k | £4.41k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.