Hanes ariannol DUKERIES COMPLEX TOY LIBRARY

Rhif yr elusen: 700178
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2006 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010
Cyfanswm Incwm Gros £35.89k £11.24k £5.28k £4.79k £7.06k
Cyfanswm gwariant £30.04k £6.27k £1.85k £3.48k £2.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A