ymddiriedolwyr ELLENROAD TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 700197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRENE DAVIDSON | Cadeirydd | 31 May 2016 |
|
|
||||
Kyle Wilcock | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Kenneth Gordon Potts | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Thomas Besford | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
David Richard Bamford | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Councillor Andy Kelly | Ymddiriedolwr | 21 November 2015 |
|
|
||||
Anthony David Pilling Bsc | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|||||
David Pope | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
PHILIP YATES | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
DAVID JAMES ARNFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.