Hanes ariannol THE WIGAN AND LEIGH COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE

Rhif yr elusen: 700205
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £411.47k £490.93k £299.57k £12.39k £55.21k
Cyfanswm gwariant £369.50k £579.62k £334.97k £85.59k £73.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0