ymddiriedolwyr LUCILLA DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 700241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM ALDRIDGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dawn Louise Cooney | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Mercer | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Susan Fleming | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
Valerie Broom | Ymddiriedolwr | 12 October 2018 |
|
|
||||
PAT JONES | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||
ANS DODD | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
LYNNE JACQUELINE GODFREY | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
BRIAN RONALD WORSTER-DAVIS OBE JP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE BROOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MIKE QUIRKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.