ymddiriedolwyr LEEDS CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 700314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOBEL MILLS CBE | Cadeirydd | 30 June 2011 |
|
|
||||
Patrick Grant | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Laura Ann Walker | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Richard Brook | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Ryk Downes | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Richard Balfe | Ymddiriedolwr | 25 July 2017 |
|
|
||||
Nigel John Turner | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
ALISON LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA DEARDEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr KENNETH JAMES PATTERSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.