Hanes ariannol BEECHDALE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 700334
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.30k | £25.73k | £16.32k | £16.58k | £37.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.81k | £23.22k | £17.55k | £22.46k | £30.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.13k | £4.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.13k | £350 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.